History
-
GARNES sees først i en eldre protokoll som postutvekslingssted fra 1.1.1884, og lå under Bergen postktr.
Postuttaker:
Olsen Sandvig 1.1.1884.Årlig lønn:
Lønn 1884 er notert til 16 kr.GARNES poståpneri, på jernbanestasjonen i Haus herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet den 1.1.1891. Sirk. 41, 12.12.1890.
Poståpneriet flyttet i 1966 til lokaler i Samvirkelaget ved riksvei 68.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.
5234 GARNES postkontor C ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk.5, 18.2.1997.
Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk GARNES nytt postnr 5264.
Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.
(5234 / 5264)
Poståpnere/styrere:
St.mester Joseph Olsen 1.1.1891.
St.mester Mic. Fasting 9.5.1914.
Kolbjørn Fjeldseth 18.8.1920.
St.mester H. Lau midlt.kst. 6.7.1923 (f. 1882).
Overtatt av Norges Statsbaner 17.11.1931.
Magnhild Helle kst. 1.1.1966.
Poståpnerass. Helene Johanne Jensen 1.6.1968 (f. 1928).
Res.postkass.Karin Elisabeth Håvik 1.9.1987.Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1895 kr 100,-, i 1907 kr 150,-, i 1911 kr 300,-, i 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.Etablering: 1884
- Bergen (Kommune)
Nedleggelse: 1997
Aktør i: 1884 - 1997
Poststedproduction: 1884 - 1997
References
Metadata
- Part of datasetPoststed (Norge) (Norges Postmuseum)
- Provider
- Date publishedMay 18, 2016
- Date updatedSeptember 19, 2024
- UUID9ac2fb28-61b5-45e7-9ed1-df6d78e60c52